1. | Katharina Drexler wurde geboren in 03-10-1771 in Kamm; gestorben in 29-12-1796 in Kamm; wurde beigesetzt in 12.135.2 in Rainding. Katharina heiratete Georg Sonnleitner in 28-05-1789 in Rainding. Georg (Sohn von Philipp Sonnleitner und Eva Kleihauser) wurde geboren in 28-03-1758 in Bergham; gestorben in 07-04-1832 in Kamm; wurde beigesetzt in 9.82.4 in Rainding. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Josef Sonnleitner (1.Katharina1) wurde geboren in 15-10-1790 in Kamm; gestorben in in ? wo. |
3. | Georg Sonnleitner (1.Katharina1) wurde geboren in 10-11-1791 in Kamm; gestorben in 23-05-1825 in ? wo. |
4. | Maria Sonnleitner (1.Katharina1) wurde geboren in 12-03-1794 in Kamm; gestorben in 11-08-1845 in Kaiseraign; wurde beigesetzt in Holzkirchen. |
5. | Johann Sonnleitner (1.Katharina1) wurde geboren in 18-05-1796 in Kamm; gestorben in in Kamm; wurde beigesetzt in Rainding. Familie/Ehepartner: Magdalena Dorfner. Magdalena (Tochter von Josef Dorfner und Anna-M. Moser) wurde geboren in 1795 in Teufelsberg 5; gestorben in in H?gel; wurde beigesetzt in Aunkirchen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
6. | Anna-M. Sonnleitner (5.Johann2, 1.Katharina1) wurde geboren in 13-04-1818 in Teufelsberg 5; gestorben in in H?gel; wurde beigesetzt in Holzkirchen. Anna-M. heiratete Jakob Schwarz in 25-11-1856 in Vilshofen. Jakob (Sohn von Franz Schwarz und Barbara Bl?chl) wurde geboren in 05-07-1817 in Freyung; gestorben in in H?gel; wurde beigesetzt in Holzkirchen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
7. | Maria Schwarz (6.Anna-M.3, 5.Johann2, 1.Katharina1) wurde geboren in 21-04-1843 in H?gel; gestorben in in Sch?fbach; wurde beigesetzt in Holzkirchen. Maria heiratete Andreas Schuster in 27-04-1869 in Holzkirchen. Andreas (Sohn von Martin Schuster und Maria Kalhammer) wurde geboren in 12-10-1837 in Sch?fbach; gestorben in 09-11-1891 in Sch?fbach; wurde beigesetzt in 13. in Holzkirchen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.