1. | Johann Mally wurde geboren am 3 Feb 1883 in Ungarn; gestorben am 4 Dez 1966 in Aigen am Inn. Familie/Ehepartner: Elisabeth NN. Elisabeth wurde geboren am 25 Aug 1902 in Ungarn; gestorben am 30 Jan 1996 in Aigen am Inn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Franz Mally (1.Johann1) wurde geboren am 17 Mai 1917; gestorben am 9 Mrz 2009 in Aigen am Inn. Franz heiratete Centa Bachl in Datum unbekannt. Centa wurde geboren in in Aigen am Inn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
3. | Franziska Mally (1.Johann1) wurde geboren am 16 Apr 1921 in Ungarn; gestorben am 14 Apr 1945 in Budapest/Ungarn. |
4. | Zita Mally (2.Franz2, 1.Johann1) wurde geboren in in Aigen am Inn. Zita heiratete Reinhard Denk in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Annemarie Mally (2.Franz2, 1.Johann1) wurde geboren in in Aigen am Inn. Annemarie heiratete NN Janke in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
6. | Franz Mally (2.Franz2, 1.Johann1) wurde geboren in in Aigen am Inn. Franz heiratete Christine Steiger in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
7. | Anton Mally (2.Franz2, 1.Johann1) wurde geboren am 10 Nov 1948 in Aigen am Inn; gestorben am 12 Okt 2012 in Aigen am Inn. Anton heiratete Hannelore Huber in Datum unbekannt. Hannelore (Tochter von Johann Huber) wurde geboren in in Aigen am Inn. [Familienblatt] [Familientafel]
|
8. | Roswitha Mally (2.Franz2, 1.Johann1) wurde geboren in in Aigen am Inn. Roswitha heiratete Gerhard Stephan in Datum unbekannt. Gerhard (Sohn von Gerhard Stephan und Agnes NN) wurde geboren am 28 Mai 1952; gestorben am 4 Jun 2009 in Egglfing. [Familienblatt] [Familientafel] |
9. | Nicole Denk (4.Zita3, 2.Franz2, 1.Johann1) |
10. | Sonja Denk (4.Zita3, 2.Franz2, 1.Johann1) |
11. | Christoph Denk (4.Zita3, 2.Franz2, 1.Johann1) |
12. | Bernhard Denk (4.Zita3, 2.Franz2, 1.Johann1) |
13. | Eva Mally (7.Anton3, 2.Franz2, 1.Johann1) wurde geboren in in Aigen am Inn. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.